ПРАВИТЕЛЬСТВООРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 февраля2015 г. № 27-р
г. Орёл
Вцелях организации исполнения на территории Орловской области подпункта «е»пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Обосновных направлениях совершенствования системы государственного управления» ипостановления Правительства Российской Федерацииот 30 мая 2014 года № 496 «О внесении изменений в постановлениеПравительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797»:
1. Внести в распоряжение ПравительстваОрловской области от30 ноября 2012 года № 491-р следующие изменения:
1) пункт3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольза исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области –руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В.В. Соколова.»;
2) приложениеизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжениявозложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловскойобласти – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловскойобласти В. В. Соколова.
Председатель Правительства
Орловской области В.В.Потомский
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 9 февраля 2015 г. № 27-р
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 30 ноября 2012 г. № 491-р
СОСТАВ
подкомиссии поповышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг Комиссиипо использованию информационных технологий для улучшения качества жизни иусловий ведения предпринимательской деятельности в Орловской области
Соколов Вадим Вячеславович | – | заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Аппарата Губернатора |
Ерохин | – | член Правительства Орловской области – руководитель Департамента внутренней политики Орловской области, заместитель председателя подкомиссии |
Захарченко Леонид Геннадьевич | – | заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области, заместитель председателя подкомиссии |
Овсянников Сергей Михайлович | – | заместитель начальника Управления, начальник отдела информационных технологий и связи Управления информационных технологий и связи Орловской области, секретарь подкомиссии |
Аксютина Татьяна Викторовна | – | заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов |
Анненкова Наталия Михайловна | – | исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области |
Барулин Игорь Николаевич | – | заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (по согласованию) |
Баскаков Николай Иванович | – | исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра |
Бочарова Анна Сергеевна | – | заместитель директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Орловской области (по согласованию) |
Бывшев Игорь Владимирович | – | начальник отдела информационных технологий администрации города Ливны |
Вороненкова Нина Алексеевна | – | начальник отдела использования, воспроизводства лесов и арендных отношений Управления лесами Орловской области |
Гаврилина Ирина Александровна | – | заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки |
Гаенко Александр Анатольевич | – | директор бюджетного учреждения Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
Грачёв Иван Александрович | – | глава администрации Мценского района, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» (по согласованию) |
Долгий Максим Сергеевич | – | заместитель начальника Управления труда |
Злоткин Евгений Аркадьевич | – | начальник отдела информационных технологий администрации города Орла |
Кожухова Марина Ивановна | – | специалист-эксперт территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом |
Куликов Юрий Михайлович | – | заместитель начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области |
Литвяков Евгений Петрович | – | начальник отдела административной практики и контроля управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Мосина Ольга Олеговна | – | заместитель руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Орловской области – начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы (по согласованию) |
Мнацаканов Армен Николаевич | – | руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области |
Музалев Роман Владимирович | – | главный специалист отдела организационно-ревизионной работы управления финансов Департамента образования и молодежной политики Орловской области |
Ожигова Татьяна Алексеевна | – | заместитель управляющего Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Павлов Иван Николаевич | – | заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области |
Ремига Александр Александрович | – | руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Румянцев Александр Павлович | – | заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области |
Рябцовский Дмитрий Викторович | – | заместитель начальника управления – начальник отдела культурного наследия |
Сазина Людмила Юрьевна | – | начальник Управления записи актов гражданского состояния Орловской области |
Сапожникова Елена Валентиновна | – | заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию) |
Шевелёв Виктор Александрович | – | начальник отдела пассажирского транспорта управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области |
Ягупов Сергей Иванович | – | заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области |